Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
Edifício da Torre do Tombo, Alameda da Universidade
1649-010 LISBOA
Tel.: +351 21 003 71 00
Fax.: +351 21 003 71 01
secretariado@dglab.gov.pt
Search results
You search for dias and 264,566 records were found.
Registo 1215 - f.196v.
Filho de: Domingos Manuel Dias e de Maria da Assunção;
Natural de: Calvelhe-Calvelhe-Bragança;
Idade: 54 anos;
Literacia: sabe escrever;
Estado civil: casado(a);
Profissão: Jornaleiro;
Destino: Brasil;
Acompanhantes: sua mulher, Justina da Piedade de 42 anos e seus filhos: António dos Santos de 10 anos; Ernestina Augusta de 3 anos e Maria Agueda de 1 ano.
Testamento feito aos 15 de Dezembro de 1840, por Manuel Ribeiro Dias, casado com Teresa Pereira, morador na freguesia de Vila Fria, do concelho de Viana do Castelo. À margem deste assento pode ler-se o seguinte: "Passou-se quitação de cumprimento em 11 de Março de 1842".
Testamento feito aos 24 de Agosto de 1841, por Domingos Dias Costa, casado com Maria Martins, morador na freguesia da Meadela, do concelho de Viana do Castelo. À margem deste assento pode ler-se o seguinte: "Passou-se quitação de cumprimento em 16 de Dezembro de 1842."
Testamento feito aos 7 de Agosto de 1841, por Ana Gonçalves Dias, viúva de Bento Fernandes, moradora na freguesia de Vila de Punhe, mas falecida na de Mujães, ambas do concelho de Viana do Castelo. À margem deste assento pode ler-se o seguinte: "Tem quitação em 16 de Dezembro de 1842."
Testamento feito aos 8 de Fevereiro de 1840, por Ana Gonçalves Dias, viúva de Manuel da Cunha Neves, moradora no lugar das Neves, freguesia de Santa Maria de Mujães, concelho de Viana do Castelo. À margem deste assento pode ler-se o seguinte: Passou-se quitação de cumprimento passada em 2 de Março de 1842."
Testamento, feito aos 10 de Fevereiro de 1837, por Isabel Fernandes Dias, solteira, moradora no lugar de Purtigueiras, da freguesia de Santa Marta de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo. À margem deste assento pode ler-se o seguinte: "Em 15 de Outubro de 1839 se passou quitação de cumprimento. Não está compreendido na Lei."
Testamento, feito aos 26 de Abril de 1834, por José Gonçalves Dias, casado com Rosa de Meira Torres, morador no lugar da Aldeia, da freguesia de Deocriste, concelho de Viana do Castelo. À margem deste assento pode ler-se o seguinte: "Quitação de 10 de Março de 1840. Não está compreendido na Lei."
Testamento feito aos 28 de Fevereiro de 1839, por António Fernandes Dias, viúvo, morador na freguesia de Santa Marta de Portuzelo, do concelho de Viana do Castelo. À margem deste assento pode ler-se o seguinte: "Tem quitação de 25 de Setembro de 1840."
Registo n.º972/973 - f.120
Filho de: António Joaquim Dias e de Maria de Deus;
Natural de: Maçores-Maçores-Torre de Moncorvo;
Idade: 42 anos;
Literacia: não sabe escrever;
Estado Civil: casado(a);
Profissão: Jornaleiro;
Destino: São Paulo - Brasil;
Acompanhantes: sua mulher, Maria Joaquina Sampaio, de 35 anos, com passaporte n.º973.
Registo do sócio nº 36
Nome: Vicente José Dias Pascoal
Morada: Rua de Avis, Évora
Profissão: comerciante
Idade: sem informação
Estado civil: casado
Eleitor na freguesia: São Mamede
Valor da quota: 200 réis mensais
Aprovado para sócio em: 01-08-1912
Sócio proponente: sem informação
Observações: despediu-se em 1914
Registo do sócio nº 194
Nome: António Dias de Melo
Morada: Alcarcovas
Profissão: chefe de conservação
Idade: sem informação
Estado civil: sem informação
Eleitor na freguesia: sem informação
Valor da quota: 200 réis mensais
Aprovado para sócio em: 10-10-1913
Sócio proponente: José Francisco da Gama Lobo Pimentel
Observações: sem informação
Registo do sócio nº 257
Nome: José Dias de Almeida
Morada: Largo Mestre Resende, Évora
Profissão: corticeiro
Idade: 29 anos
Estado civil: sem informação
Eleitor na freguesia: sem informação
Valor da quota: 20 centavos mensais
Aprovado para sócio em: 26-01-1915
Sócio proponente: sem informação
O secretário da direção: Alexandre Clímaco dos Reis
Observações: 2 obrigações
Registo nº 259
Nome: Victor Manuel Bandeira Dias
Idade: sem informação
Profissão: comerciante
Data de admissão: 20-02-1902
Sócio proponente: Joaquim Manuel Saraiva
Assinatura: sem assinatura do sócio
Secretário da Sociedade: Augusto Cândido de Madureira
Readmissões: sem informação
Observações: despediu-se em outubro de 1911; faleceu
Registo nº 585
Nome: António Dias dos Santos
Idade: sem informação
Profissão: comerciante
Data de admissão: 24-10-1913
Sócio proponente: Joaquim Henrique da Assunção Magno
Assinatura: sem assinatura do sócio
Secretário da Sociedade: António Alberto Correia
Readmissões: sem informação
Observações: passou a sócio correspondente com o nº 442
Estatuto social: cristão-novo
Idade: 61 anos
Crime/Acusação: judaísmo
Cargos, funções, actividades: mercador
Naturalidade: Penamacor
Morada: Guimarães
Pai: João Rodrigues, cristão-novo
Mãe: Guiomar Dias, cristã-nova
Estado civil: casado
Cônjuge: Brites Lopes
Data da prisão: 22/02/1624
Sentença: auto-da-fé de 05/05/1624. Abjuração de veemente, degredo para ÉvoraMonte, por 3 anos, cárcere a arbítrio, penitências espirituais, pagamento de custas.
Outras formas do nome: Coim Pacheco
Estatuto social: cristão-novo
Idade: 64 anos
Crime/Acusação: judaísmo, relapsia
Cargos, funções, actividades: soldado em Ceuta
Naturalidade: Lagos, Reino do Algarve
Morada: Lisboa
Pai: Vicente Dias
Mãe: Catarina Mendes
Estado civil: casado
Cônjuge: Inês Fernandes, segunda mulher Inácia Ribeiro, terceira mulher Ester
Data da prisão: 05/09/1576
Sentença: 16/05/1578. Excomunhão maior e relaxado à justiça secular.
Registo n.º 158- f. 30
Filho(a) de: António Manuel Dias e de Josefina Augusta Martins
Natural: Rebordelo - Rebordelo - Vinhais;
Idade: 26 anos;
Literacia: sabe escrever;
Estado Civil: Casado(a);
Profissão: Barbeiro;
Destino: Rio de Janeiro- Brasil.
Observações: registo com fotografia do portador/acompanhantes e n.º de bilhete de identidade do portador do registo.
Registo n.º 655- f. 134
Filho(a) de: António da Ressureição e de Antónia Joaquina Dias
Natural: Cardanha - Cardanha - Moncorvo;
Idade: 23 anos;
Literacia: sabe escrever;
Estado Civil: Solteiro(a);
Profissão: Agricultor;
Destino: S. Paulo - Brasil.
Leva em sua companhia a sua mulher S/.
Observações: registo com fotografia do portador/acompanhantes e n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Registo n.º 138- f. 26
Filho(a) de: Pedro Dias e de Florentina Martins
Natural: Sé - Sé - Bragança;
Idade: 48 anos;
Literacia: sabe escrever;
Estado Civil: Viúvo(a);
Profissão: Negociante;
Destino: Espanha.
Observações: registo com fotografia do portador/acompanhantes e n.º de bilhete de identidade do portador do registo.
Passaporte de Viajante
Registo n.º 283- f. 54v
Filho(a) de: António da Ressurreição e de Antónia Joaquina Dias
Natural: Cardanha - Cardanha - Moncorvo;
Idade: 27 anos;
Literacia: não sabe escrever;
Estado Civil: Casado(a);
Profissão: Agricultor;
Destino: S. Paulo - Brasil.
Observações: registo com fotografia do portador/acompanhantes e n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Registo n.º 15- f. 448
Filho(a) de: António Manuel Dias e de Teresa de Jesus
Natural: Palheiros - Palheiros - Murça;
Idade: 34 anos;
Literacia: sabe escrever;
Estado Civil: Casado(a);
Profissão: Agricultor;
Destino: Rio de Janeiro- Brasil.
Leva em sua companhia a sua mulher s/.
Observações: registo com fotografia do portador/acompanhantes e n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Registo n.º 283- f. 346v
Filho(a) de: Pedro Dias Rodrigues e de Florentina Martins
Natural: Sé - Sè - Bragança;
Idade: 50 anos;
Literacia: sabe escrever;
Estado Civil: Viúvo(a);
Profissão: Proprietário;
Destino: Rio de Janeiro- Brasil.
Leva em sua companhia a sua mulher s/.
Observações: registo com fotografia do portador/acompanhantes e n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Registo n.º 53- f. 448v
Filho(a) de: António José Dias e de Cândida Augusta de Morais
Natural: Guide - Guide - Mirandela;
Idade: 25 anos;
Literacia: sabe escrever;
Estado Civil: Solteiro(a);
Profissão: Empregado Comercial;
Destino: França.
Leva em sua companhia a sua mulher s/.
Observações: registo com fotografia do portador/acompanhantes e n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Registo n.º 51- f. 448
Filho(a) de: António Augusto Dias e de Maria de Jesus Martins
Natural: Lamalonga - Lamalonga - Macedo de Cavaleiros;
Idade: 20 anos;
Literacia: sabe escrever;
Estado Civil: Solteiro(a);
Profissão: Empregado Comercial;
Destino: França.
Leva em sua companhia a sua mulher s/.
Observações: registo com fotografia do portador/acompanhantes e n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Registo n.º 80- f. 81
Filho(a) de: Pedro Dias Rodrigues e de Florentina Martim
Natural: Lisboa - Lisboa - Leiria;
Idade: 56 anos;
Literacia: sim sabe escrever;
Estado Civil: S/;
Profissão: Proprietário/ negociante;
Destino: Europa.
Observações: registo com fotografia do portador. n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Registo n.º 69- f. 35v
Filho(a) de: António Manuel Dias e de Josefina Augusta Martins
Natural: Rebordelo - Rebordelo - Vinhais;
Idade: 32 anos;
Literacia: Sim sabe escrever;
Estado Civil: casado(a);
Profissão: Barbeiro;
Destino: Santos/Brasil.
Observações: registo com fotografia do portador. n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Registo n.º 58- f. 33v
Filho(a) de: Augusto César Dias e de Máximino Nascimento Fernandes
Natural: Felgueiras - Felgueiras - Moncorvo;
Idade: 29 anos;
Literacia: Sim sabe escrever;
Estado Civil: casado(a);
Profissão: Agricultor;
Destino: Santos/Brasil.
Observações: registo com fotografia do portador. n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Registo n.º Visto-6- f. 154v
Filho(a) de: António José Dias e de Cândida Augusta Morais
Natural: Guide - Guide - Mirandela;
Idade: 25 anos;
Literacia: sim sabe escrever;
Estado Civil: Solteiro(a);
Profissão: Empregado Comercial;
Destino: Belga.
Observações: registo com fotografia do portador. n.º de bilhete de identidade do portador do registo
Inventariado(a): José Dias, almocreve, viúvo de Maria Dias
Morada: Rua de Santa Catarina, freguesia de Santo André de Estremoz
Testamento: com testamento
Inventariante e cabeça de casal: João Martins, testamenteiro do inventariado
Filhos: Ana Teresa, de 10 anos, e Francisco José Dias, de 4 anos (foi soldado de artilharia)
Tutor dos órfãos: João Martins, casdo com uma tia dos menores
Contém, entre outros documentos, o inventário e avaliação dos bens do inventariado, o mapa de partilhas dos mesmos, e a cópia do testamento do falecido lavrado a 17 de dezembro de 1758, os autos de arrematação dos bens do casal inventariado (entre os bens constam talhas de vinho), os autos de celebração de contrato e entrega, à soldada, da menor Ana Teresa para trabalhar sete anos em casa do tutor, a certidão do matrimóniuo da menor com Inácio José. mercador de pano de linho, os autos de tutela do menor Francisco que alcançou o cunhado Inácio José Fernandes, e os autos de emancipação do mesmo (contém a certidão do batismo).
Consta em apenso o inventário de Maria Dias (em mau estado não se consegue ler o conteúdo).
Inventariado(a): Domingos Dias, viúvo de Francisca Falcato, Teresa Silveira e Catarina [[Luísa]
Morada: Herdade da Espadaneira, freguesia de São Bento de Ana Loura
Data do óbito: ilegível
Testamento: com testamento
Data do testamento: 1758-02-05
Profissão: lavrador
Inventariante e cabeça de casal: Gregória Maria, 4ª mulher do inventariado
Filhos do 1º matrimónio com Francisca Falcato:
- António José Falcato, de 37 anos, morador em Moura;
- Isidoro Dias Falcato, de 32 anos;
Netos do inventariado, filhos de Maria dos Reis, casada com Manuel Francisco, moradores que foram em Veiros:
- Manuel, de 12 anos;
- Felizarda, de 8 anos;
- António, de 6 anos;
- João, de 3 anos;
Contém, entre outros documentos, o inventário de descrição e avaliação dos bens do inventariado, o mapa de partilha dos mesmos e a certidão do testamento do falecido.
Consta a certidão do inventário orfanológico por óbito de Francisca Falcato:
Cabeça de casal: Domingos Dias
Filhos do 1º matrimónio da inventariada com Manuel Antunes:
- Manuel Antunes, já emancipado;
Filhos do 2º matrimónio da inventariada com Domingos Dias:
- António Martins Falcato, de 26 anos;
- Maria dos Reis, casada com Manuel francisco;
- Isidoro, de 16 anos;
Contém, entre outros documentos, o inventário de descrição e avaliação dos bens da inventariada, o mapa de partilha dos mesmos.
Estatuto Social: Parte de Cristão-Novo
Crime/Acusação: Judaísmo; Heresia; Apostasia
Estatuto Profissional: Advogado
Naturalidade: Viseu
Situação Geográfica (Naturalidade): Bispado de Viseu
Morada: Viseu
Situação Geográfica (Morada): Bispado de Viseu
Pai: Pedro Dias
Mãe: Maria Ribeiro
Estado Civil: Solteiro
Data da Prisão: 26/02/1630
Data da Sentença: [07]/05/1634
Data do Auto de Fé: [07]/05/1634
Outros Dados: M.M.C., FOLHAS SOLTAS; PROCESSO VOLUMOSO.
Informação da 4ª Repartição à 1ª devolvendo o processo referente ao requerimento de João Dias (nº entrada 1022) solicitando para ser colocado em qualquer lugar nas províncias explicando que as nomeações para cargos relativos a obras públicas no ultramar são da competência dos governadores e mediante concurso. O processo não se encontra na unidade. 0 peças desenhadas; 0 fotografias
Registo nº 69
Idade: 28 anos
Filiação: Joaquim Dias Henriques / Maria Izabel
Naturalidade: Villa Facaia / Pedrogão Grande / Leiria
Residência: Villa Facaia / Pedrogão Grande / Leiria
Destino: Rio de Janeiro
Observações: Levando consigo sus mulher Riza Maria, e dois filhos menores, Antonio de 13 anos, e Maria de 11
Intervenientes/comprador: Francisco de Paula Dias Azedo
Intervenientes/vendedor:
Tipo de ato: Escritura de testamento.
Data do ato Notarial: 1922-12-20
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 9
Cota do livro no ADE: Liv. 3664, fls. 15 vº e seguintes
Intervenientes/comprador: João Evangelista Dias de Azevedo
Intervenientes/vendedor: Simão de Brito Vaz Coelho
Tipo de ato: Escritura de compra por 100$000 réis de umas casas sitas na Rua de São Cristovão.
Data do ato Notarial: 1885-07-29
Nome do notário: Augusto Carlos de Almeida Didier
Cota do livro do notário: Liv. 38
Cota do livro no ADE: Liv. 2224, fls. 49 e seguintes
Interveniente/comprador: Manuel Dias Ferreira de Almeida
Interveniente/vendedor: Francisco José Cordovil e esposa
Tipo de ato: Escritura de compra de vários dominio diretos ou foros.
Data do ato notarial: 1899-01-22
Nome do notário: José Marques Nunes da Costa
Cota do livro do notário: Liv. 95
Cota do livro no ADE: Liv. 1778, f. 9v. e seguintes
Interveniente: Joaquim Dias Capela e esposa
Interveniente: Jerónimo de Almeida Faria
Tipo de ato: Escritura de confissão de divida com hipoteca.
Data do ato notarial: 1937-03-02
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 149
Cota do livro no ADE: Liv. 3604, fls 83 e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: Joaquim Lopes e esposa
Tipo de ato: Escritura de empréstimo hipotecário.
Data do ato notarial: 1923-10-20
Nome do notário: José Domingos Mariano
Cota do livro do notário: Liv. 197
Cota do livro no ADE: Liv. 3830, fls 11 e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: José de Saldanha Sousa Meneses
Tipo de ato: Escritura de compra de um foro por 50$000 réis.
Data do ato notarial: 1896-07-23
Nome do notário: João José Garcia
Cota do livro do notário: Liv. 79
Cota do livro no ADE: Liv. 1833, fls 25 vº e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: António Arsénio da Cruz Barreto e esposa
Tipo de ato: Escritura de compra de uma divisão de prédio comum.
Data do ato notarial: 1903-02-17
Nome do notário: Joaquim Maria Pinto
Cota do livro do notário: Liv. 103
Cota do livro no ADE: Liv. 1993, fls 2 vº e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: José de Saldanha Sousa Meneses
Tipo de ato: Escritura de compra de um foro por 192$000 réis.
Data do ato notarial: 1896-07-23
Nome do notário: João José Garcia
Cota do livro do notário: Liv. 79
Cota do livro no ADE: Liv. 1833, fls 24 e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: José Martins Fialho
Tipo de ato: Escritura de permuta ou troca.
Data do ato notarial: 1924-01-08
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 94
Cota do livro no ADE: Liv. 3549, fls 35 vº e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: Joaquim Maria Camacho Fialho e esposa
Tipo de ato: Escritura de empréstimo de 12.000$000 com hipoteca.
Data do ato notarial: 1920-06-22
Nome do notário: José Domingos Mariano
Cota do livro do notário: Liv. 169
Cota do livro no ADE: Liv. 2141, fls 15 vº e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: Joaquim Maria Camacho Fialho e esposa
Tipo de ato: Escritura de distrate.
Data do ato notarial: 1920-06-22
Nome do notário: José Domingos Mariano
Cota do livro do notário: Liv. 169
Cota do livro no ADE: Liv. 2141, fls 14 vº e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: Direcção do Armazém Geral Agricola de Évora
Tipo de ato: Escritura de arrendamento de um trato de terreno, por 50$000.
Data do ato notarial: 1920-06-23
Nome do notário: José Domingos Mariano
Cota do livro do notário: Liv. 169
Cota do livro no ADE: Liv. 2141, fls 17 vº e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: Raul dos Santos Contreiras e esposa
Tipo de ato: Escritura de distrate.
Data do ato notarial: 1923-05-16
Nome do notário: José Domingos Mariano
Cota do livro do notário: Liv. 194
Cota do livro no ADE: Liv. 3827, fls 19 vº e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Capas
Interveniente: Raul dos Santos Contreiras e esposa
Tipo de ato: Escritura de empréstimo hipotecário.
Data do ato notarial: 1921-05-16
Nome do notário: José Domingos Mariano
Cota do livro do notário: Liv. 177
Cota do livro no ADE: Liv. 3810, fls 44 vº e ss
Interveniente: José Alexandre Dias de Carvalho
Interveniente: Jacinto António Correia
Tipo de ato: Escritura de prorrogação de arrendamento com fiança de Francisco Joaquim Lopes.
Data do ato: 1922-01-18
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 80
Cota do livro no ADE: Liv. 3535, fls. 21 e ss
Interveniente: José Dias Camacho Parreira Copas
Interveniente: Jerónima Júlia Parreira Gonçalves
Tipo de ato: Escritura de compra da herdade dos Ayolos, situada na freguesia de São Bento de Pomares, por 2.000$000 réis
Data do ato notarial: 1895-03-02
Nome do notário: Joaquim Maria Pinto
Cota do livro do notário: Liv. 82
Cota do livro no ADE: Liv. 1972, fls 15 e ss
Vendedor(a): José Joaquim Pais
Comprador(a): António Dias
Tipo de ato: Escritura de Venda
Data do ato notarial: 18/08/1906
Nome do notário: Casimiro de Melo Furtado
Cota do livro do notário: Liv. 194
Cota do livro no ADE: Liv. 334, fl. 2
Tipo de imagem: fotografia.
Conteúdo da mensagem: viagem.
Observa-se a rua Cónego Jerónimo Dias Leite, uma palmeira num jardim, veículos ligeiros e pesados de mercadorias e passageiros, pessoas a circular, o cais com muitas pessoas e várias embarcações fundeadas uma delas com a inscrição pilotos, vista oeste/este.
Outorgantes:
1. Manuel Dias Orvalho
2. Maria Cândida
Tipo de ato: Escritura de Empréstimo
Data do ato notarial: 26/05/1909
Nome do notário: Casimiro de Melo Furtado
Cota do livro do notário: Liv. 221
Cota do livro no ADE: Liv. 361, fl. 8 verso
Interveniente: António Anselmo Dias e esposa
Interveniente: Fernando Augusto Cutileiro
Tipo de ato: Escritura de venda de um prédio urbano sito na Rua do Alfaiate da Condessa - Évora, por 130$00.
Data do ato notarial: 1919-03-25
Nome do notário: José Domingos Mariano
Cota do livro do notário: Liv. 148
Cota do livro no ADE: Liv. 2120, fls 19 e ss
Interveniente: António Anselmo Dias e esposa
Interveniente: Marcos António Pequito
Tipo de ato: Escritura de venda de uma morada de casas sitas no Rossio da vila e freguesia do Cano, por 350$000 réis.
Data do ato notarial: 1913-12-29
Nome do notário: Joaquim Maria Pinto
Cota do livro do notário: Liv. 128
Cota do livro no ADE: Liv. 2018, fls 44 e ss
Interveniente: António Anselmo Dias e esposa
Interveniente: Manuel Alfredo Santos
Tipo de ato: Escritura de venda de um quinhoso e casas terreas sitas na Rua das Alcaçarias - Évora, por 500$000 réis.
Data do ato notarial: 1911-11-06
Nome do notário: Joaquim Maria Pinto
Cota do livro do notário: Liv. 123
Cota do livro no ADE: Liv. 2013, fls 47 e ss
Interveniente: António Anselmo Dias
Interveniente: Francisco Maria Ferreira
Tipo de ato: Escritura de venda de uma horta murada, sita na Rua da Carreira de Moura, de Vila Alva, concelho de Cuba, por 200$000 réis.
Data do ato notarial: 1907-03-12
Nome do notário: Joaquim Maria Pinto
Cota do livro do notário: Liv. 115
Cota do livro no ADE: Liv. 2005, fls 49 e ss
Interveniente: João Pereira Dias e esposa
Interveniente: Manuel António
Tipo de ato: Escritura de venda de uma porção de terreno, situado a Almeirim, freguesia da Sé -Évora.
Data do ato notarial: 1942-10-15
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 176
Cota do livro no ADE: Liv. 3632, fls 49 e ss
Interveniente: Francisco José Dias e outros
Interveniente:
Tipo de ato: Escritura de habilitações por óbito.
Data do ato notarial: 1950-12-14
Nome do notário: Armando Cavaleiro Pinto Bastos
Cota do livro do notário: Liv. 568-B
Cota do livro no ADE: Liv. 3124, fls 10 vº e ss
Interveniente: João Simões Dias e esposa
Interveniente: José Manuel Gomes
Tipo de ato: Escritura de confissão de divida de 800$000 réis.
Data do ato notarial: 1897-07-16
Nome do notário: Joaquim Maria Pinto
Cota do livro do notário: Liv. 89
Cota do livro no ADE: Liv. 1979, fls 45 vº e ss
Interveniente: João Simões Dias e esposa
Interveniente: Maria Júlia Palma da Silva Leite
Tipo de ato: Escritura de mutuo ou empréstimo de 500$000 réis a juro de 5% ao ano.
Data do ato notarial: 1893-02-23
Nome do notário: Augusto Carlos de Almeida Didier
Cota do livro do notário: Liv. 46
Cota do livro no ADE: Liv. 2232, fls 47 vº e ss
Interveniente: Manuel Maria Dias e esposa
Interveniente: Banco do Alentejo
Tipo de ato: Escritura de caução hipotecária.
Data do ato notarial: 1925-05-11
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 107
Cota do livro no ADE: Liv. 3562, fls 45 vº e ss
Interveniente: Manuel Maria Dias e esposa
Interveniente: António de Sousa
Tipo de ato: Escritura de venda de um prédio urbano sito na Rua Bernardo de Matos, nºs 58, 58-B e 58-C, Évora.
Data do ato notarial: 1927-07-02
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 117
Cota do livro no ADE: Liv. 3572, fls 67 e ss
Interveniente: António Anselmo Dias e outros
Interveniente: Joaquim António da Costa
Tipo de ato: Escritura de venda com autorização para cancelamento.
Data do ato notarial: 1926-05-31
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 114
Cota do livro no ADE: Liv. 3569, fls 15 e ss
Interveniente: António Dias Descalço e esposa
Interveniente: Banco do Alentejo
Tipo de ato: Escritura de caução hipotecária.
Data do ato notarial: 1931-10-06
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 128
Cota do livro no ADE: Liv. 3583 , fls 76 e ss
Interveniente: António José Dias e esposa
Interveniente: Maria Catarina Alves
Tipo de ato: Escritura de confissão de divida.
Data do ato notarial: 1937-04-01
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 150
Cota do livro no ADE: Liv. 3605, fls 10 e ss
Interveniente: António Rodrigues Dias e esposa
Interveniente: Manuel Joaquim da Rocha
Tipo de ato: Escritura de venda de uma porção de terreno para construção urbana, situado ao Xarrama, na freguesia da Sé - Évora.
Data do ato notarial: 1944-08-24
Nome do notário: Augusto de J. Gomes Leal
Cota do livro do notário: Liv. 187
Cota do livro no ADE: Liv. 3643, fls 3 e ss
Outorgantes:
1. Francisco Dias Cabrados
2. Luís António
Tipo de ato: Escritura de venda
Data do ato notarial: 1922-03-23
Nome do notário: António de Sousa Ramos
Cota do livro do notário: Liv. 36, fl. 21
Cota do livro no ADE: Liv. 466
Outorgantes:
1. António Dias
2. Domingos Fernandes Rosado
Tipo de ato: Escritura de Venda
Data do ato notarial: 06/04/1934
Nome do notário: André Cristóvão Gonçalves
Cota do livro do notário: Liv. 72
Cota do livro no ADE: Liv. 854, fl. 10 verso
Outorgantes:
1. António Dias
2. Francisco António Maria
Tipo de ato: Escritura de Venda
Data do ato notarial: 06/04/1934
Nome do notário: André Cristóvão Gonçalves
Cota do livro do notário: Liv. 72
Cota do livro no ADE: Liv. 854, fl. 8 verso
Outorgantes:
1. António Dias
2. António Rosado Nobre
Tipo de ato: Escritura de Venda
Data do ato notarial: 06/04/1934
Nome do notário: André Cristóvão Gonçalves
Cota do livro do notário: Liv. 72
Cota do livro no ADE: Liv. 854, fl. 5
Outorgantes:
1. António Dias
2. Manuel António Varandas
Tipo de ato: Escritura de Venda
Data do ato notarial: 06/04/1934
Nome do notário: André Cristóvão Gonçalves
Cota do livro do notário: Liv. 72
Cota do livro no ADE: Liv. 854, fl. 1 verso
Outorgantes:
1. António Dias
2. Manuel Martins Mira
Tipo de ato: Escritura de Venda
Data do ato notarial: 06/04/1934
Nome do notário: André Cristóvão Gonçalves
Cota do livro do notário: Liv. 72
Cota do livro no ADE: Liv. 854, fl. 3
Outorgantes:
1. António Dias
2. José Nunes Roque
Tipo de ato: Escritura de Venda
Data do ato notarial: 06/04/1934
Nome do notário: André Cristóvão Gonçalves
Cota do livro do notário: Liv. 71
Cota do livro no ADE: Liv. 853, fl. 28 verso
Alegrete. Catarina Caldeira Roxo, Pedro Nunes Santo, João Rodrigues Mourato, Ana Caldeira, José Rodrigues Roque, António Rodrigues Caldeira Roxo, padre João de Almeida, Matias Rodrigues, João Martins Chavasco, João Rodrigues Curião, Margarida Miranda Caldeira, Manuel Rodrigues de Moura, padre José Dias Álvares, Manuel Durins. Treslados do original datado de 18 de Agosto de 1742 e de relação dos bens vinculados.
Amieira, Vila Flor. André Alfaia Galante, Ana Lobato, Manuel Lobato, Manuel Metelo Leão, Salvador Lobato Gueifão, Manuel Dias Escudeiro. Treslado do original datado de 28 de Junho de 1721, de codicilo com data de 13 de Julho do mesmo ano e de relação dos bens vinculados.
Requerimento de matrícula da aluna Maria Amélia de Campos e Silva Dias, solicitando a matrícula no 1º ano de Solfejo. O último documento é relativo à emissão do certificado de aproveitamento no exame do 3º ano do Curso Superior de Piano.
Inventariado(a): Isabel Dias
Naturalidade: Borba
Data do Óbito: 1750--
Testamento:
Profissão:
Inventariante e cabeça de casal: António Gonçalves
Filhos: Inácio Gonçalves, casado; Eugénia Maria, casada e netos
Contém, entre outros documentos, o inventário de descrição e avaliação dos bens do inventariado, o mapa de partilha dos mesmos.
Inventariado(a): Lopo Dias
Naturalidade: Borba
Data do Óbito: 1627--
Testamento:
Profissão:
Inventariante e cabeça de casal: Maria Fernandes, viúva
Filhos: Luís Lopes, casado e neta
Contém, entre outros documentos, o inventário de descrição e avaliação dos bens do inventariado, o mapa de partilha dos mesmos.
Contém o processo de atribuição de Bolsa para Jovens Investigadores (BJI) nº 141/87 a Jorge Francisco Dias Rodrigues Gaspar, para desenvolvimento de projecto com o título "Caracterização química dos metabolitos de Quercetina", realizado no Departamento de Genética da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
Responsável científico: José Alexandre Rueff Tavares
Inclui relatório.
Contém o processo de atribuição de Bolsa para Jovens Investigadores (BJI) nº 275/87 a Anselmo José Dias Pimenta Rodrigues, para desenvolvimento de projecto com o título "Optimização da produção de L-Lisina por corynebacterium glutamicum", realizado no Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Responsável científico: José Manuel Cardoso Duarte
Inclui relatório.
Contém o processo de atribuição de bolsa de especialização técnica (BET) nº 18/83, atribuída a José Henrique Rocha Dias Correia. A bolsa foi proposta pela Estação Zootécnica Nacional, para estágio com o tema "Influência hormonal na síntese proteica e consequentemente na produção de carne de ovinos", realizado na University of Nottingham em Inglaterra.
Inclui relatório.
Contém o processo de atribuição de bolsa para especialização em ciência e tecnologia (BECT) nº 33, a Maria Natália Dias Soeiro Cordeiro. A bolsa foi proposta pelo Departamento de Química da Faculdade de Ciências do Porto, para realização de estágio com o tema "Efeitos de solvente sobre a reactividade química", na Universitat Autónoma de Barcelona em Espanha.
Inclui relatório.
Contém o processo de atribuição de bolsa para investigação científica (BIC) nº 109/87 a Diamantino Manuel da Cunha Dias, para realização de mestrado com o título "Preparação por via química de pós cerâmicos de tungstatos para utilização no fabrico de cerâmicos com propriedades elétricas especiais", no Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro, Universidade de Aveiro.
Responsável científico: João Lopes Baptista.
Inclui relatório.
Processo nº 1379, 1974:
Processo de concessão de licença de condução de velocípede sem motor auxiliar, emitida pela Câmara Municipal de Constância em 16/10/1974, em nome do requerente:
António Manuel Dias de Oliveira
Licença de condução velocípede registada com o nº 1378 - 1468
Contém o processo de atribuição de Bolsa de Mestrado (BM), no âmbito do Programa de Formação e Mobilidade de Recursos Humanos, com o nº 658/92, a Maria João de Seabra Dias, para realização de curso de mestrado em Ciências Sociais, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Responsável pela formação: Ana Nunes de Almeida.
Processo de bolsa Fulbright atribuída a Maria Luís Salinas Dias Monteiro integrada no Council International Programs for Youth Leaders and Social Workers in the United States of America. Bolsa na categoria de especialista, na área de Serviço Social, realizada no Council International Programs, Cleveland, Ohio, com duração de 4 meses.
Processo de bolsa Fulbright, integrada na Fulbright's Special Education Program for Portuguese Students, parceria Universidade Lusófona/The Pressley Ridge Schools, atribuída a Miguel José Dias Fernandes Homem. Bolsa na categoria de estudante, na área de Psicologia aplicada à Educação Especial, realizada na The Pressley Ridge Schools, Pittsburgh, com duração de 3 meses.
Contém o processo da Bolsa de Doutoramento (BD) com o n.º 11230/97, no âmbito do Programa PRAXIS XXI, atribuída a João Carlos Martinho Lopes Dias para a realização de doutoramento em Matemática na University of Cambridge, Reino Unido.
Responsável pela formação: R. S. Mackay.
Foi elaborada uma tese com o título: "Renormalisation of vector fields".
Contém o processo da Bolsa de Doutoramento (BD) com o n.º 11412/97, no âmbito do Programa PRAXIS XXI, atribuída a Mónica Sofia Matos Rodrigues Dias para a realização de doutoramento em Tecnologia Farmacêutica na The Welsh School of Pharmacy, Cardiff University, Reino Unido.
Responsável pela formação: Jonathan Hadgraft.
Foi elaborada uma tese com o título: "Facilitated percutaneous penetration".
Foram elaborados relatórios.
Contém o processo da Bolsa de Doutoramento (BD) com o n.º 15947/98, no âmbito do Programa PRAXIS XXI, atribuída a Margarida Maria Lourenço Dias Nunes para a realização de doutoramento em Ciências da Saúde no Departamento de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Responsável pela formação: Helena Maria Cabral Marques.
A documentação conservada relaciona-se com os domínios em que Luís Ernani Dias Amado se movimentou: o meio académico e científico, a Faculdade de Medicina de Lisboa e o Instituto de Histologia e Embriologia, o meio profissional da prática laboratorial e clínica; por último, o campo da ação política em virtude do seu envolvimento na causa republicana e na militância antifascista, assumida com particular destaque a partir do final da II Guerra Mundial, num contexto imediato de aberta contestação ao Estado Novo. A documentação reflete claramente a dupla vocação do produtor ora como investigador e clínico, ora como ativista político, podendo distinguir-se dois conjuntos: de um lado a documentação científica, de pendor analítico e a documentação pessoal e cívica que ilustra e exemplifica o seu empenhamento na causa política democrática e republicana.
Por fim, uma nota se impõe acerca da organização do acervo, porquanto esta foi claramente intervencionada pela filha do produtor, razão pela qual se acham alguns materiais que não são do produtor mas de familiares ou relativos. Tal é o caso da documentação relacionada com Luísa Irene Dias Amado, com Luís Osvaldo Dias Amado ou com Maria Isabel Aboim Inglês de que se conservam algumas cartas e petições, bem como alguns documentos recentes relacionados com efemérides como o Cinquentenário do Movimento de Unidade Democrática no qual os filhos de Luís Ernani Dias Amado participaram.
Contém o processo da Bolsa de Pós-Doutoramento (BPD) com o n.º 16371/98, no âmbito do Programa PRAXIS XXI, atribuída a Ana Paula Soares Dias Ferreira para a realização de pós-doutoramento em Ciências da Saúde no Instituto de Histologia e Embriologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Responsável pela formação: Maria do Carmo Fonseca.
Inclui os relatórios de atividade.
Contém o processo da Bolsa de Mestrado (BM) com o n.º 17604/98. A bolsa foi atribuída a Cláudia Sofia Moura Dias Pinto, no âmbito do Programa PRAXIS XXI, para a realização de mestrado em Linguística Portuguesa, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Orientador: Palmira Marrafa.
Foi elaborada uma tese com o título: «Para a computação da polissemia nominal em português».
A firma Dias Santos & Cia., acusa a receção da carta datada de 24 de Dezembro de António de Araújo de Azevedo, através de João Correia de Paiva. Informa que pagaram ao dito Paiva, por conta do destinatário, o valor das encomenda que seguem pelo navio Trafalgar.
Na última página está anotado o endereço de António de Araújo de Azevedo para Rio de Janeiro.
Alvará. Mercê de 100$000 rs popr dia na folha das Férias da Ribeira das Naus.
Alvará. Cavaleiro Fidalgo com 750$000 rs por mês e um alqueire de Cevada por dia.
Alvará. Um tostão por dia para sustento de sua mulher e filhos. Filiação: Manuel Pires.
Alvará. Um tostão por dia, pago no Castelo de São Jorge de Lisboa.
Alvará. Um tostão cada dia pagos na consignação do Castelo de São Jorge.
Inventariado: Manuel Dias Barreiro, casado com a inventariante, morador que foi em Vilar, freguesia de Cabreiro, Arcos de Valdevez;
Inventariante: Maria Rosa Dias, a viúva, moradora em Vilar, freguesia de Cabreiro, Arcos de Valdevez.
Filho: João Dias